Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

29 Nisan 2011 Cuma

Kolay ve İlginç Matematik


11 ile çarpmak çok kolay!..
2 basamaklı sayıları 11 ile çarpmak nekadar kolay olduğunu biliyormusunuz ? 1 basamaklı sayıları zaten biliyorsunuz 2 basamaklı sayıları 11 ile çarparken basamak sayılarını toplayıp arasına yazıyoruz örneğin: 23*11= 253 (2+3=5)
Örneğin:
11*43= 473 ( 4+3=7, 43 ün arasına 7 yazıyoruz 473 sonuç oluyor.)
11*71= 781
11*63=693
işte bu kadar kolay?


Bütün sayılar birbirine eşittir!

a-b=c olsun
eşitliğin her iki tarafını (a-b) ifadesiyle çarparsak,(a-b)(a-b)=c(a-b)akare-2ab+bkare=ac-bc

2ab?nin yarısını eşitliğin diğer tarafına,ac?yi ve de bkare?yi diğer tarafa atacak olursak,

akare-ab-ac=ab-bkare-bc ortak paranteze alacak olursak

a(a-b-c)=b(a-b-c) aynı ifadeler birbirini götüreceğinden

a=b


5 ile çarpmak çok kolay!

Diyelim ki 18 ile 5'i Çarpacağız. 18×5
-Önce 18'in Yarısını Alıyoruz=9. Sonra 9'un Yanına Bir Tane Sıfır ?90' .(Yani Onla(10) Çarpıyoruz). Sonuç=90
-İşlem: 18×5=90

13×5=?
13?>(Yarısını al)?>6,5-(Onla çarp)?>65 13×5=65


Sonu 5 İle Biten Sayının Karesini Alma

sonu 5 ile biten her sayının karesinin sonunda ?25 bulunur.
sonu 5 ile biten sayının karesini alırken; 5'in önündeki rakamı veya sayıyı 1 arttırıp, arttırdığınız bi önceki sayıyla çarpıyorsunuz ve "25" in önüne yazıyorsunuz..
mesela diyelim ki,15'in karesi 5'in önündeki 1'i 1 arttır=2 çarp 1 ile =2 bu ikiyi al 25'in
önüne yaz 225

25'in karesi 5'in önündeki 2'yi 1 arttır=3 çarp 2 ile=6 bu altıyı al 25'in
önüne yaz 625

95'in karesi 5'in önündeki 9'u 1 arttır=10 çarp 9 ile=90 bu doksanı al
25'in önüne yaz 9025


Bir garip sayı: 12345679

8'i gezmeye gitmiş?12345679, bu sayının tek başına hiç bir özelliği yok.
Ama 9 ve 9'un katları ile çarptığınız zaman bakin ortaya nasıl ilginç bir
sonuç çıkıyor.

Matematikteki su uyuma bakar misiniz?. Şiir gibi?. )

12 345 679 x 9 = 111 111 111

12 345 679 x 18 = 222 222 222

12 345 679 x 27 = 333 333 333

12 345 679 x 36 = 444 444 444

12 345 679 x 45 = 555 555 555

12 345 679 x 54 = 666 666 666

12 345 679 x 63 = 777 777 777

12 345 679 x 72 = 888 888 888

12 345 679 x 81 = 999 999 999

12 345 679 x 999 999 999 = 12 345 678 987 654 321

Bu da Sihirli 8

1 x 8 + 1 + = 9
12 x 8 + 2 + = 98
123 x 8 + 3 + = 987
1234 x 8 + 4 + = 9876
12345 x 8 + 5 + = 98765
123456 x 8 + 6 + = 987654
1234567 x 8 + 7 + = 9876543
12345678 x 8 + 8 + = 98765432
123456789 x 8 + 9 + = 987654321



Benzer Yazılar



0 yorum:

Yorum Gönderme